-
Linda Tognarelli S. se ha dado de baja 12 Abr 202112/04/21 a las 18:13 hrs.2021-04-12 18:13:12
Linda Tognarelli S.
-
Daniela Baeza Tejo se ha dado de baja 9 Mar 202109/03/21 a las 18:23 hrs.2021-03-09 18:23:09
Daniela Baeza Tejo
-
Valeria Vásquez S. se ha dado de baja 9 Mar 202109/03/21 a las 12:40 hrs.2021-03-09 12:40:09
Valeria Vásquez S.
-
M. Alejandro Torres Valdebenito se ha dado de baja 22 Nov 202022/11/20 a las 04:53 hrs.2020-11-22 04:53:22
Manuel Torres V.
-
Valentina Schlack se ha dado de baja 23 Abr 202023/04/20 a las 22:13 hrs.2020-04-23 22:13:23
Valentina Schlack
-
Lisette Sánchez F. se ha dado de baja 21 Abr 202021/04/20 a las 20:44 hrs.2020-04-21 20:44:21
L. Yasmín Sánchez Figueroa
-
Valentina Andrade se ha dado de baja 28 Mar 202028/03/20 a las 11:00 hrs.2020-03-28 11:00:28
Valentina Andrade De la Horra
-
Lucía Valdivia F. se ha dado de baja 18 Mar 202018/03/20 a las 11:14 hrs.2020-03-18 11:14:18
Lucía Valdivia F.
-
Matías Olivares Z. se ha dado de baja 2 Ene 202002/01/20 a las 20:36 hrs.2020-01-02 20:36:02
Matías Olivares Z.
-
Stephanie Seria Rios se ha dado de baja 3 Oct 201903/10/19 a las 23:18 hrs.2019-10-03 23:18:03
Stephanie Seria Ríos
-
Ignacia Riarte C. se ha dado de baja 30 Jul 201930/07/19 a las 23:05 hrs.2019-07-30 23:05:30
Ignacia Riarte C.
-
Carlos Joaquín Faúndez Soto se ha dado de baja 4 Jun 201904/06/19 a las 18:06 hrs.2019-06-04 18:06:04
Carlos Joaquín Faúndez Soto
-
Mariana Fuentes B. se ha dado de baja 6 May 201906/05/19 a las 11:33 hrs.2019-05-06 11:33:06
Mariana Fuentes B.
-
Álvaro Fouillioux M. se ha dado de baja 2 Abr 201902/04/19 a las 21:23 hrs.2019-04-02 21:23:02
Álvaro Fouillioux M.
-
Boris Alvarez P. se ha dado de baja 26 Mar 201926/03/19 a las 14:57 hrs.2019-03-26 14:57:26
Boris Álvarez P.
-
Diego Guamán P. se ha dado de baja 14 Mar 201914/03/19 a las 13:20 hrs.2019-03-14 13:20:14
Diego Guamán P.
-
María Quinteros U. se ha dado de baja 13 Mar 201913/03/19 a las 13:00 hrs.2019-03-13 13:00:13
María Quinteros U.
-
Fabian A. Ferrada se ha dado de baja 10 Mar 201910/03/19 a las 20:51 hrs.2019-03-10 20:51:10
Fabian A. Ferrada
-
Guillermo Martínez S. se ha dado de baja 17 Oct 201817/10/18 a las 12:59 hrs.2018-10-17 12:59:17
Guillermo Martínez S.
-
Tomás Lozano se ha dado de baja 17 Oct 201817/10/18 a las 12:47 hrs.2018-10-17 12:47:17
Tomás L. Fonfach
-
Alonso Díaz T. se ha dado de baja 25 Sep 201825/09/18 a las 11:23 hrs.2018-09-25 11:23:25
Alonso Díaz T.
-
Diego Sandoval L. se ha dado de baja 16 Sep 201816/09/18 a las 05:05 hrs.2018-09-16 05:05:16
Diego Sandoval L.
-
Matias Videla Valdebenito se ha dado de baja 10 Sep 201810/09/18 a las 00:35 hrs.2018-09-10 00:35:10
Matías Videla Valdebenito
-
Camilo Mejías se ha dado de baja 16 Ago 201816/08/18 a las 17:25 hrs.2018-08-16 17:25:16
Camilo Mejías
-
June García se ha dado de baja 19 Jul 201819/07/18 a las 16:49 hrs.2018-07-19 16:49:19
June García