-
Juan Pablo Henríquez ha sido borrado 15 Ene 201615/01/16 a las 16:02 hrs.2016-01-15 16:02:15
Zinthia Oportus A.
-
Roberto González G. ha sido borrado 15 Ene 201615/01/16 a las 16:02 hrs.2016-01-15 16:02:15
Zinthia Oportus A.
-
Yerko Franasovic Braine ha sido borrado 15 Ene 201615/01/16 a las 16:02 hrs.2016-01-15 16:02:15
Zinthia Oportus A.
-
Eduardo Díaz V. ha sido borrado 15 Ene 201615/01/16 a las 16:02 hrs.2016-01-15 16:02:15
Zinthia Oportus A.
-
José Ignacio Bonzi Ríos ha sido borrado 15 Ene 201615/01/16 a las 16:02 hrs.2016-01-15 16:02:15
Zinthia Oportus A.
-
María José Benario ha sido borrada 15 Ene 201615/01/16 a las 16:02 hrs.2016-01-15 16:02:15
Zinthia Oportus A.
-
Patricio Ávila Fuentes ha sido borrado 15 Ene 201615/01/16 a las 16:02 hrs.2016-01-15 16:02:15
Zinthia Oportus A.
-
María José Benario ha traspasado su cargo de Administrador de Comunidad a Pablo Felipe Soto Jofre 22 Dic 201522/12/15 a las 21:20 hrs.2015-12-22 21:20:22
María José Benario
-
Pablo Felipe Soto Jofre ha sido agregado como Miembro de Comunidad 22 Dic 201522/12/15 a las 21:19 hrs.2015-12-22 21:19:22
María José Benario
-
Pablo Tello M. ha traspasado su cargo de Administrador de Comunidad a Alvaro Muñoz D. 22 Dic 201522/12/15 a las 21:13 hrs.2015-12-22 21:13:22
Pablo Tello M.
-
Alvaro Muñoz D. ha sido agregado como Miembro de Comunidad 22 Dic 201522/12/15 a las 21:12 hrs.2015-12-22 21:12:22
Pablo Tello M.
-
Badih Rojas Cavanela ha sido borrado 22 Dic 201522/12/15 a las 21:11 hrs.2015-12-22 21:11:22
Pablo Tello M.
-
Lucciano Salas ha traspasado su cargo de Administrador de Comunidad a Carlos Joaquín Barrera Vallejos 21 Dic 201521/12/15 a las 15:48 hrs.2015-12-21 15:48:21
Lucciano Salas Salinas
-
Héctor Painevilo M. ha traspasado su cargo de Administrador de Comunidad a Zinthia Oportus A. 21 Dic 201521/12/15 a las 13:11 hrs.2015-12-21 13:11:21
Héctor Painevilo M.
-
Ignacio Jara P. ha sido borrado 21 Dic 201521/12/15 a las 13:08 hrs.2015-12-21 13:08:21
Héctor Painevilo M.
-
Ignacio Jara P. ha sido agregado como Miembro de Comunidad 21 Dic 201521/12/15 a las 13:07 hrs.2015-12-21 13:07:21
Héctor Painevilo M.
-
Matías Moya A. se ha dado de baja 22 Nov 201522/11/15 a las 00:13 hrs.2015-11-22 00:13:22
Matías Moya
-
Re (3): Consulta prácticas 29 Sep 201529/09/15 a las 14:39 hrs.2015-09-29 14:39:29
Ignacio Moscoso Gálvez
-
Re (2): Consulta prácticas 29 Sep 201529/09/15 a las 14:36 hrs.2015-09-29 14:36:29
Ignacio Moscoso Gálvez
-
Re (1): Consulta prácticas 29 Sep 201529/09/15 a las 14:18 hrs.2015-09-29 14:18:29
Lucciano Salas Salinas
-
Consulta prácticas 29 Sep 201529/09/15 a las 14:01 hrs.2015-09-29 14:01:29
Ignacio Moscoso Gálvez
-
Re (1): Terreno Andina 31 Mar 201531/03/15 a las 19:09 hrs.2015-03-31 19:09:31
Héctor Painevilo M.
-
Terreno Andina 31 Mar 201531/03/15 a las 19:07 hrs.2015-03-31 19:07:31
José Ignacio Bonzi Ríos
-
Aaron Kemp ha sido agregado como Miembro de Comunidad 16 Mar 201516/03/15 a las 17:03 hrs.2015-03-16 17:03:16
Héctor Painevilo M.
-
Guillermo Vásquez ha sido agregado como Miembro de Comunidad 15 Mar 201515/03/15 a las 23:19 hrs.2015-03-15 23:19:15
Héctor Painevilo M.