-
Lucas Ávalos V. se ha dado de baja 2 Abr 202102/04/21 a las 11:55 hrs.2021-04-02 11:55:02
Lucas Ávalos V.
-
Carla Solís López se ha dado de baja 11 Mar 202111/03/21 a las 10:28 hrs.2021-03-11 10:28:11
Carla Solís López
-
Francisca Grandón V. se ha dado de baja 24 Jun 202024/06/20 a las 12:05 hrs.2020-06-24 12:05:24
Francisca Grandón V.
-
Darío Lecaros Astorga se ha dado de baja 10 Sep 201910/09/19 a las 16:06 hrs.2019-09-10 16:06:10
Darío Lecaros Astorga
-
Kevin Ruiz M. se ha dado de baja 24 Jul 201924/07/19 a las 23:08 hrs.2019-07-24 23:08:24
Kevin Ruiz M.
-
Constanza Infante C. se ha dado de baja 3 Feb 201903/02/19 a las 22:06 hrs.2019-02-03 22:06:03
Constanza Infante C.
-
Karina Espinoza Lema se ha dado de baja 3 Feb 201903/02/19 a las 02:59 hrs.2019-02-03 02:59:03
Karina Espinoza Lema
-
Darinka Babarovic Cáceres se ha dado de baja 27 Nov 201827/11/18 a las 19:26 hrs.2018-11-27 19:26:27
Darinka Babarovic Cáceres
-
Felipe Contreras se ha dado de baja 5 Oct 201805/10/18 a las 12:44 hrs.2018-10-05 12:44:05
Felipe Contreras
-
Matias Videla Valdebenito se ha dado de baja 10 Sep 201810/09/18 a las 00:36 hrs.2018-09-10 00:36:10
Matías Videla Valdebenito
-
Claudia Moncado se ha dado de baja 6 Sep 201806/09/18 a las 20:10 hrs.2018-09-06 20:10:06
Claudia Moncado Correa
-
Diego Pinto G. se ha dado de baja 8 Ago 201808/08/18 a las 09:38 hrs.2018-08-08 09:38:08
Diego Pinto G.
-
Martín Ríos V. se ha dado de baja 12 Jul 201812/07/18 a las 23:51 hrs.2018-07-12 23:51:12
Martín Ríos V.
-
Informe Visita Villa Grimaldi..docx 21 Abr 201821/04/18 a las 15:07 hrs.2018-04-21 15:07:21
Nicole Cruces S.
-
Angélica Galindo se ha dado de baja 1 Abr 201801/04/18 a las 18:22 hrs.2018-04-01 18:22:01
Angélica Valdés
-
Constanza Olea A. se ha dado de baja 28 Feb 201828/02/18 a las 22:07 hrs.2018-02-28 22:07:28
Constanza Olea A.
-
José Álvarez L. se ha dado de baja 23 Feb 201823/02/18 a las 17:46 hrs.2018-02-23 17:46:23
José Álvarez L.
-
Marcelo Becerra se ha dado de baja 13 Feb 201813/02/18 a las 15:32 hrs.2018-02-13 15:32:13
Marcelo Becerra A.
-
Ayline Pérez se ha dado de baja 31 Ago 201731/08/17 a las 00:00 hrs.2017-08-31 00:00:31
Ayline Pérez
-
Nicolás Villa Contardo se ha dado de baja 27 Jul 201727/07/17 a las 15:09 hrs.2017-07-27 15:09:27
Nicolás Villa Contardo
-
Pamela Rodríguez Santelices se ha dado de baja 1 Jul 201701/07/17 a las 10:10 hrs.2017-07-01 10:10:01
Pamela Rodríguez Santelices
-
Fernando Bastías C. se ha dado de baja 11 May 201711/05/17 a las 15:01 hrs.2017-05-11 15:01:11
Fernando Bastías C.
-
Roberto Arriagada Muñoz se ha dado de baja 5 Abr 201705/04/17 a las 12:38 hrs.2017-04-05 12:38:05
Roberto Arriagada Muñoz
-
Nicolás Cabrera A. se ha dado de baja 4 Abr 201704/04/17 a las 18:03 hrs.2017-04-04 18:03:04
Nicolás Cabrera A.
-
Carol Alejandra Canales se ha dado de baja 3 Abr 201703/04/17 a las 11:31 hrs.2017-04-03 11:31:03
Carol Alejandra Canales