-
María Caro se ha dado de baja 13 Jul 202013/07/20 a las 10:42 hrs.2020-07-13 10:42:13
M. Ignacia Caro
-
Simón Vergara D. se ha dado de baja 9 Jul 202009/07/20 a las 21:48 hrs.2020-07-09 21:48:09
Simón Vergara D.
-
Katherine Vecka Muñoz se ha dado de baja 8 Jul 202008/07/20 a las 11:27 hrs.2020-07-08 11:27:08
Katherine Vecka Muñoz
-
Álvaro Arriagada se ha dado de baja 3 Jul 202003/07/20 a las 18:32 hrs.2020-07-03 18:32:03
Álvaro Arriagada
-
Tomás Ormeño se ha dado de baja 22 Jun 202022/06/20 a las 01:32 hrs.2020-06-22 01:32:22
Tomás Ormeño
-
Francisca Norambuena se ha dado de baja 31 May 202031/05/20 a las 23:02 hrs.2020-05-31 23:02:31
Francisca Norambuena
-
Paulina Sagua se ha dado de baja 31 May 202031/05/20 a las 20:00 hrs.2020-05-31 20:00:31
Paulina Sagua
-
Francisca Candia se ha dado de baja 31 May 202031/05/20 a las 19:49 hrs.2020-05-31 19:49:31
Francisca Candia
-
Fernanda Hermosilla se ha dado de baja 8 May 202008/05/20 a las 19:36 hrs.2020-05-08 19:36:08
Fernanda Hermosilla
-
Gisselle Farías Covarrubias se ha dado de baja 1 May 202001/05/20 a las 19:24 hrs.2020-05-01 19:24:01
Gisselle Farías Covarrubias
-
Jorge Sandoval se ha dado de baja 24 Abr 202024/04/20 a las 13:28 hrs.2020-04-24 13:28:24
Jorge Sandoval
-
Maximiliano Westerhout se ha dado de baja 8 Abr 202008/04/20 a las 23:12 hrs.2020-04-08 23:12:08
Maximiliano Westerhout Aliste
-
Grissel Ruy-Pérez se ha dado de baja 8 Abr 202008/04/20 a las 18:21 hrs.2020-04-08 18:21:08
Grissel A. Ruy-Pérez M.
-
Celeste Ovalle se ha dado de baja 8 Abr 202008/04/20 a las 11:28 hrs.2020-04-08 11:28:08
Celeste Tamara Rubilar
-
Fernanda Morales Cavieres se ha dado de baja 7 Abr 202007/04/20 a las 23:01 hrs.2020-04-07 23:01:07
Fernanda Morales Cavieres
-
Isabel Loader V. se ha dado de baja 7 Abr 202007/04/20 a las 18:26 hrs.2020-04-07 18:26:07
Isabel Loader V.
-
Anahi Matus se ha dado de baja 7 Abr 202007/04/20 a las 16:09 hrs.2020-04-07 16:09:07
Anahi Matus G.
-
Nicolás Zúñiga se ha dado de baja 7 Abr 202007/04/20 a las 10:48 hrs.2020-04-07 10:48:07
Nicolás Zúñiga
-
Alicia O. Lencina se ha dado de baja 6 Abr 202006/04/20 a las 12:42 hrs.2020-04-06 12:42:06
Alicia Alejandra Ojeda Lencina
-
Alejandra Cantillano se ha dado de baja 5 Abr 202005/04/20 a las 22:35 hrs.2020-04-05 22:35:05
Alejandra Cantillano
-
Mattías Prieto se ha dado de baja 5 Abr 202005/04/20 a las 15:31 hrs.2020-04-05 15:31:05
Mattías Prieto
-
Tais Baeza se ha dado de baja 5 Abr 202005/04/20 a las 15:13 hrs.2020-04-05 15:13:05
Tais Baeza
-
Fabián Montoya se ha dado de baja 5 Abr 202005/04/20 a las 14:21 hrs.2020-04-05 14:21:05
Fabián Montoya
-
Catalina Iriarte se ha dado de baja 5 Abr 202005/04/20 a las 11:32 hrs.2020-04-05 11:32:05
Catalina Iriarte Á.
-
Lucas E. Pérez Rivas se ha dado de baja 5 Abr 202005/04/20 a las 00:46 hrs.2020-04-05 00:46:05
Lucas E. Pérez Rivas