-
Catalina Araya M. se ha dado de baja 20 Ene 202020/01/20 a las 15:36 hrs.2020-01-20 15:36:20
Catalina Araya M.
-
Martín Herrera se ha dado de baja 19 Ene 202019/01/20 a las 23:55 hrs.2020-01-19 23:55:19
Martín Herrera
-
Iván Valenzuela F. se ha dado de baja 19 Ene 202019/01/20 a las 16:46 hrs.2020-01-19 16:46:19
Iván Valenzuela F.
-
Pamela Toro E. se ha dado de baja 19 Ene 202019/01/20 a las 07:16 hrs.2020-01-19 07:16:19
Pamela Toro E.
-
Cristian Ignacio Órdenes Blaauboer se ha dado de baja 19 Ene 202019/01/20 a las 01:18 hrs.2020-01-19 01:18:19
Cristian Órdenes Blaauboer
-
Alonso Alejandro Olguin Vargas se ha dado de baja 17 Ene 202017/01/20 a las 16:14 hrs.2020-01-17 16:14:17
Alonso Alejandro Olguín Vargas
-
Catalina Fredes se ha dado de baja 17 Ene 202017/01/20 a las 13:44 hrs.2020-01-17 13:44:17
Catalina Fredes
-
Felipe Alliende A. se ha dado de baja 17 Ene 202017/01/20 a las 11:46 hrs.2020-01-17 11:46:17
Felipe Alliende A.
-
Diego Arenas se ha dado de baja 16 Ene 202016/01/20 a las 13:14 hrs.2020-01-16 13:14:16
Diego Arenas
-
Victoria Bizarro se ha dado de baja 15 Ene 202015/01/20 a las 17:57 hrs.2020-01-15 17:57:15
Victoria Bizarro Huircán
-
María Ávila P. se ha dado de baja 14 Ene 202014/01/20 a las 17:56 hrs.2020-01-14 17:56:14
María Ávila P.
-
Valentina Gómez P. se ha dado de baja 13 Ene 202013/01/20 a las 08:15 hrs.2020-01-13 08:15:13
Valentina Gómez P.
-
Marisol Balbontin se ha dado de baja 12 Ene 202012/01/20 a las 10:56 hrs.2020-01-12 10:56:12
Marisol Balbontin G.
-
Piero M. Galaz C. se ha dado de baja 8 Ene 202008/01/20 a las 09:40 hrs.2020-01-08 09:40:08
Piero M. Galaz C.
-
Francisca Valencia A. se ha dado de baja 7 Ene 202007/01/20 a las 13:03 hrs.2020-01-07 13:03:07
Francisca Valencia A.
-
Nicolás Madrid se ha dado de baja 6 Ene 202006/01/20 a las 19:17 hrs.2020-01-06 19:17:06
Nicolás Madrid
-
B. Nayib Guajardo se ha dado de baja 5 Ene 202005/01/20 a las 12:53 hrs.2020-01-05 12:53:05
Brian Nayib Bustos Guajardo
-
Jaime Rivas C. se ha dado de baja 1 Ene 202001/01/20 a las 18:23 hrs.2020-01-01 18:23:01
Jaime Rivas C.
-
M. Paz Alejandra Andrade Farfán se ha dado de baja 29 Dic 201929/12/19 a las 15:48 hrs.2019-12-29 15:48:29
M. Paz Alejandra Andrade Farfán
-
Gerardo Rojas se ha dado de baja 28 Dic 201928/12/19 a las 00:54 hrs.2019-12-28 00:54:28
Gerardo Rojas
-
Constanza Ibarra se ha dado de baja 27 Dic 201927/12/19 a las 00:19 hrs.2019-12-27 00:19:27
Constanza Ibarra Morales
-
Valentina Ahumada Madrid se ha dado de baja 26 Dic 201926/12/19 a las 18:03 hrs.2019-12-26 18:03:26
Valentina Ahumada Madrid
-
Francisco Soto C. se ha dado de baja 26 Dic 201926/12/19 a las 16:01 hrs.2019-12-26 16:01:26
Francisco Soto C.
-
Isidora Ibaceta se ha dado de baja 25 Dic 201925/12/19 a las 01:17 hrs.2019-12-25 01:17:25
Isidora Ibaceta
-
Mauricio R. Vergara se ha dado de baja 24 Dic 201924/12/19 a las 19:05 hrs.2019-12-24 19:05:24
Mauricio A. Riera Vergara