-
Francisca Morales A. se ha dado de baja 1 Dic 201901/12/19 a las 12:24 hrs.2019-12-01 12:24:01
Francisca Morales A.
-
Fabrizio Maino se ha dado de baja 1 Dic 201901/12/19 a las 10:28 hrs.2019-12-01 10:28:01
Fabrizio Maino
-
Savka Covarrubias se ha dado de baja 30 Nov 201930/11/19 a las 23:40 hrs.2019-11-30 23:40:30
Savka Covarrubias
-
Araceli González se ha dado de baja 30 Nov 201930/11/19 a las 22:40 hrs.2019-11-30 22:40:30
Araceli González Soza
-
Francisca F. Zúñiga se ha dado de baja 30 Nov 201930/11/19 a las 12:19 hrs.2019-11-30 12:19:30
Francisca F. Zúñiga
-
Felipe Quezada se ha dado de baja 30 Nov 201930/11/19 a las 11:49 hrs.2019-11-30 11:49:30
Felipe Quezada
-
M. Florencia Cabrera A. se ha dado de baja 30 Nov 201930/11/19 a las 01:56 hrs.2019-11-30 01:56:30
M. Florencia Cabrera A.
-
Nicolás Sáez se ha dado de baja 29 Nov 201929/11/19 a las 19:41 hrs.2019-11-29 19:41:29
Nicolás Sáez
-
Camila Latorre Leyton se ha dado de baja 29 Nov 201929/11/19 a las 15:21 hrs.2019-11-29 15:21:29
Camila Latorre Leyton
-
Viviana J. Árias se ha dado de baja 29 Nov 201929/11/19 a las 12:20 hrs.2019-11-29 12:20:29
Viviana J. Árias
-
Ignacio Momberg se ha dado de baja 29 Nov 201929/11/19 a las 01:46 hrs.2019-11-29 01:46:29
Ignacio Momberg
-
Mauricio Cáceres C. se ha dado de baja 28 Nov 201928/11/19 a las 23:16 hrs.2019-11-28 23:16:28
Mauricio Cáceres C.
-
Monsserratt Letelier se ha dado de baja 28 Nov 201928/11/19 a las 23:13 hrs.2019-11-28 23:13:28
Monsserratt Letelier
-
Cristóbal Ampuero se ha dado de baja 28 Nov 201928/11/19 a las 19:15 hrs.2019-11-28 19:15:28
Cristóbal Ampuero
-
Mario Barriga R. se ha dado de baja 28 Nov 201928/11/19 a las 18:47 hrs.2019-11-28 18:47:28
Mario Barriga R.
-
Dominique Tapia V. se ha dado de baja 28 Nov 201928/11/19 a las 15:18 hrs.2019-11-28 15:18:28
Dominique Tapia V.
-
Sebastián Opitz H. se ha dado de baja 28 Nov 201928/11/19 a las 14:24 hrs.2019-11-28 14:24:28
Sebastián Opitz H.
-
Camila Guarda P. se ha dado de baja 28 Nov 201928/11/19 a las 12:56 hrs.2019-11-28 12:56:28
Camila Guarda P.
-
Sebastián Sepúlveda se ha dado de baja 28 Nov 201928/11/19 a las 12:31 hrs.2019-11-28 12:31:28
Sebastián Sepúlveda
-
Alejandro Medina Lara se ha dado de baja 27 Nov 201927/11/19 a las 20:07 hrs.2019-11-27 20:07:27
Alejandro Andrés Medina Lara
-
Sebastián Llanos B. se ha dado de baja 27 Nov 201927/11/19 a las 13:55 hrs.2019-11-27 13:55:27
Sebastián Llanos Baboun
-
Sofía Parvex D. se ha dado de baja 27 Nov 201927/11/19 a las 13:46 hrs.2019-11-27 13:46:27
Sofía Parvex D.
-
Karol Escobar Aliaga se ha dado de baja 27 Nov 201927/11/19 a las 12:50 hrs.2019-11-27 12:50:27
Karol Escobar Aliaga
-
Lefill Huencho Y. se ha dado de baja 27 Nov 201927/11/19 a las 12:25 hrs.2019-11-27 12:25:27
Lefill Huencho Y.
-
Javiera Luna Meffert se ha dado de baja 26 Nov 201926/11/19 a las 23:41 hrs.2019-11-26 23:41:26
Javiera Luna Meffert