-
Joaquín Contreras se ha dado de baja 20 Ene 202120/01/21 a las 18:14 hrs.2021-01-20 18:14:20
Joaquín Contreras
-
Francisca Arancibia G. se ha dado de baja 20 Ene 202120/01/21 a las 16:46 hrs.2021-01-20 16:46:20
Francisca Arancibia G.
-
Paloma Rodríguez se ha dado de baja 20 Ene 202120/01/21 a las 16:45 hrs.2021-01-20 16:45:20
Paloma Rodríguez
-
Cecilia Romo N. se ha dado de baja 20 Ene 202120/01/21 a las 16:45 hrs.2021-01-20 16:45:20
Cecilia Romo N.
-
Rocío González se ha dado de baja 20 Ene 202120/01/21 a las 16:44 hrs.2021-01-20 16:44:20
Rocío del Pilar González Parada
-
Maythe Barrios C. se ha dado de baja 20 Ene 202120/01/21 a las 16:44 hrs.2021-01-20 16:44:20
Maythe Barrios C.
-
Diego Polanco A. se ha dado de baja 20 Ene 202120/01/21 a las 16:19 hrs.2021-01-20 16:19:20
Diego Polanco A.
-
Jimin Kim K. se ha dado de baja 20 Ene 202120/01/21 a las 16:13 hrs.2021-01-20 16:13:20
Jimin Kim K.
-
Ignacio Antonio Soto Crisóstomo se ha dado de baja 20 Ene 202120/01/21 a las 15:35 hrs.2021-01-20 15:35:20
Ignacio Antonio Soto Crisóstomo
-
Constanza Ocaranza S. se ha dado de baja 20 Ene 202120/01/21 a las 14:39 hrs.2021-01-20 14:39:20
Constanza Ocaranza S.
-
Carlos Arellano se ha dado de baja 19 Ene 202119/01/21 a las 13:13 hrs.2021-01-19 13:13:19
Carlos Arellano
-
Francisco Mas G. se ha dado de baja 19 Ene 202119/01/21 a las 01:00 hrs.2021-01-19 01:00:19
Francisco Ignacio Mas González
-
Franco Alfaro se ha dado de baja 18 Ene 202118/01/21 a las 22:59 hrs.2021-01-18 22:59:18
Franco Alfaro
-
Agustín Eduardo González Hidalgo se ha dado de baja 18 Ene 202118/01/21 a las 16:58 hrs.2021-01-18 16:58:18
Agustín Eduardo González Hidalgo
-
Isabella Vaccarezza G. se ha dado de baja 13 Ene 202113/01/21 a las 16:16 hrs.2021-01-13 16:16:13
Isabella Vaccarezza G.
-
Josefa Neumann O. se ha dado de baja 13 Ene 202113/01/21 a las 09:40 hrs.2021-01-13 09:40:13
Josefa Neumann O.
-
Sebastián Acuña C. se ha dado de baja 27 Oct 202027/10/20 a las 01:00 hrs.2020-10-27 01:00:27
Sebastián Acuña C.
-
Josefa Mursell M. se ha dado de baja 17 Oct 202017/10/20 a las 17:17 hrs.2020-10-17 17:17:17
Josefa Mursell M.
-
Mateo Aguirre N. se ha dado de baja 16 Oct 202016/10/20 a las 01:16 hrs.2020-10-16 01:16:16
Mateo Aguirre N.
-
Gabriela Espina E. se ha dado de baja 8 Oct 202008/10/20 a las 19:04 hrs.2020-10-08 19:04:08
Gabriela Espina E.
-
Catalina Gutiérrez B. se ha dado de baja 8 Oct 202008/10/20 a las 17:58 hrs.2020-10-08 17:58:08
Catalina Gutiérrez B.
-
Cecilia Flores O. se ha dado de baja 3 Oct 202003/10/20 a las 15:04 hrs.2020-10-03 15:04:03
Cecilia Flores O.
-
Nicolas Valencia se ha dado de baja 29 Sep 202029/09/20 a las 12:45 hrs.2020-09-29 12:45:29
Nicolas Valencia
-
Guillermo Torres se ha dado de baja 8 Sep 202008/09/20 a las 18:09 hrs.2020-09-08 18:09:08
Guillermo Torres
-
Felipe Suárez Carvajal se ha dado de baja 8 Sep 202008/09/20 a las 14:58 hrs.2020-09-08 14:58:08
Felipe Suárez C.