-
Teresa Salvat se ha dado de baja 24 Mar 202024/03/20 a las 17:53 hrs.2020-03-24 17:53:24
Teresa Salvat
-
Catalina Ramírez se ha dado de baja 24 Mar 202024/03/20 a las 14:30 hrs.2020-03-24 14:30:24
Catalina Ramírez
-
Christopher Ahumada C. se ha dado de baja 24 Mar 202024/03/20 a las 13:38 hrs.2020-03-24 13:38:24
Christopher Ahumada C.
-
Natalia P. Naulin se ha dado de baja 24 Mar 202024/03/20 a las 13:36 hrs.2020-03-24 13:36:24
Natalia P. Naulin
-
Emilia Araya M. se ha dado de baja 24 Mar 202024/03/20 a las 12:03 hrs.2020-03-24 12:03:24
Emilia Araya M.
-
Tomás Guerra S. se ha dado de baja 24 Mar 202024/03/20 a las 03:14 hrs.2020-03-24 03:14:24
Tomás Guerra S.
-
Byron Tissavak N. se ha dado de baja 22 Mar 202022/03/20 a las 20:33 hrs.2020-03-22 20:33:22
Byron Tissavak N.
-
Javier Leyton P. se ha dado de baja 20 Mar 202020/03/20 a las 21:19 hrs.2020-03-20 21:19:20
Javier Leyton Palma
-
José Videla A. se ha dado de baja 20 Mar 202020/03/20 a las 18:10 hrs.2020-03-20 18:10:20
José Videla A.
-
Naiad R. Gálvez se ha dado de baja 20 Mar 202020/03/20 a las 15:22 hrs.2020-03-20 15:22:20
Naiad R. Gálvez
-
Daniela González S. se ha dado de baja 20 Mar 202020/03/20 a las 12:06 hrs.2020-03-20 12:06:20
Daniela González S.
-
Cristian Olivares R. se ha dado de baja 20 Mar 202020/03/20 a las 11:32 hrs.2020-03-20 11:32:20
Cristian Olivares R.
-
Jozelyn González F. se ha dado de baja 18 Mar 202018/03/20 a las 15:39 hrs.2020-03-18 15:39:18
Jozelyn González F.
-
Natalia Hormazábal A. se ha dado de baja 17 Mar 202017/03/20 a las 18:46 hrs.2020-03-17 18:46:17
Natalia Hormazábal A.
-
Antonia Tillería se ha dado de baja 17 Mar 202017/03/20 a las 18:40 hrs.2020-03-17 18:40:17
Antonia Tillería
-
Camila Lavín M. se ha dado de baja 17 Mar 202017/03/20 a las 18:25 hrs.2020-03-17 18:25:17
Camila Lavín M.
-
Alexandra Tapia C. se ha dado de baja 17 Mar 202017/03/20 a las 15:29 hrs.2020-03-17 15:29:17
Alexandra Tapia C.
-
Catalina Ketterer M. se ha dado de baja 17 Mar 202017/03/20 a las 12:37 hrs.2020-03-17 12:37:17
Catalina Ketterer M.
-
Martín Curkovic S. se ha dado de baja 16 Mar 202016/03/20 a las 16:02 hrs.2020-03-16 16:02:16
Martín Curkovic S.
-
Ana Francisca Pérez J. se ha dado de baja 15 Mar 202015/03/20 a las 23:41 hrs.2020-03-15 23:41:15
Ana Francisca Pérez J.
-
Susana Henríquez G. se ha dado de baja 15 Mar 202015/03/20 a las 22:28 hrs.2020-03-15 22:28:15
Dannie Henríquez G.
-
Javier Hidalgo A. se ha dado de baja 14 Mar 202014/03/20 a las 23:42 hrs.2020-03-14 23:42:14
Javier Hidalgo A.
-
Victoria Labarca Sánchez se ha dado de baja 14 Mar 202014/03/20 a las 22:58 hrs.2020-03-14 22:58:14
Victoria Labarca Sánchez
-
Valeria Catalán C. se ha dado de baja 13 Mar 202013/03/20 a las 20:41 hrs.2020-03-13 20:41:13
Valeria Catalán C.
-
Valentina Valdés Ó. se ha dado de baja 12 Mar 202012/03/20 a las 11:33 hrs.2020-03-12 11:33:12
Valentina Valdés Ó.