-
Matías Zamorano Illanes se ha dado de baja 7 Sep 202007/09/20 a las 10:18 hrs.2020-09-07 10:18:07
Matías Zamorano Illanes
-
Yarek Hizmeri L. se ha dado de baja 7 Sep 202007/09/20 a las 10:07 hrs.2020-09-07 10:07:07
Yarek Hizmeri L.
-
Camila Izquierdo C. se ha dado de baja 31 Ago 202031/08/20 a las 15:34 hrs.2020-08-31 15:34:31
Camila Izquierdo C.
-
Sinndy Aguilar se ha dado de baja 31 Ago 202031/08/20 a las 15:33 hrs.2020-08-31 15:33:31
Sinndy Aguilar
-
Andrea Vidal V. se ha dado de baja 15 Ago 202015/08/20 a las 23:38 hrs.2020-08-15 23:38:15
Andrea Vidal V.
-
Alejandra Loi Y. se ha dado de baja 15 Ago 202015/08/20 a las 01:12 hrs.2020-08-15 01:12:15
Alejandra Loi Y.
-
Luis Moraga C. se ha dado de baja 30 Jul 202030/07/20 a las 21:07 hrs.2020-07-30 21:07:30
Luis Moraga C.
-
Se actualizó la información de presentación 25 Jul 202025/07/20 a las 21:48 hrs.2020-07-25 21:48:25
Jimin Kim K.
-
Cristóbal Jiménez se ha dado de baja 21 Jul 202021/07/20 a las 11:26 hrs.2020-07-21 11:26:21
Cristóbal Jiménez
-
Daniela Montiel se ha dado de baja 21 Jul 202021/07/20 a las 10:06 hrs.2020-07-21 10:06:21
Daniela Montiel Leiva
-
Camila Solar A. se ha dado de baja 20 Jul 202020/07/20 a las 20:17 hrs.2020-07-20 20:17:20
Camila Solar Arce
-
Emilia Garnham H. se ha dado de baja 13 Jul 202013/07/20 a las 10:55 hrs.2020-07-13 10:55:13
Emilia Garnham H.
-
Paulina Oyaneder S. se ha dado de baja 12 Jul 202012/07/20 a las 14:15 hrs.2020-07-12 14:15:12
Paulina Oyaneder S.
-
Sofía Schmidt B. se ha dado de baja 8 Jul 202008/07/20 a las 13:43 hrs.2020-07-08 13:43:08
Sofía Schmidt B.
-
Loonette Villegas B. se ha dado de baja 13 Jun 202013/06/20 a las 13:57 hrs.2020-06-13 13:57:13
Loonette Villegas B.
-
Javiera Pavez C. se ha dado de baja 29 May 202029/05/20 a las 18:06 hrs.2020-05-29 18:06:29
Javiera Pavez C.
-
Benjamín Concha R. se ha dado de baja 20 May 202020/05/20 a las 10:58 hrs.2020-05-20 10:58:20
Benjamín Concha R.
-
Matías Guzmán se ha dado de baja 7 May 202007/05/20 a las 22:26 hrs.2020-05-07 22:26:07
Matías Guzmán Parra
-
Antonieta Meza se ha dado de baja 30 Abr 202030/04/20 a las 20:24 hrs.2020-04-30 20:24:30
Antonieta Meza
-
Iván Espinoza M. se ha dado de baja 28 Abr 202028/04/20 a las 17:50 hrs.2020-04-28 17:50:28
Iván Espinoza Murga
-
Juan J. Mejia B. se ha dado de baja 28 Abr 202028/04/20 a las 17:44 hrs.2020-04-28 17:44:28
Juan Mejia Bonilla
-
Pricila Ortega C. se ha dado de baja 28 Abr 202028/04/20 a las 09:37 hrs.2020-04-28 09:37:28
Pricila Ortega C.
-
Valentina Núñez B. se ha dado de baja 29 Mar 202029/03/20 a las 22:12 hrs.2020-03-29 22:12:29
Valentina Núñez Bobadilla
-
Micael Veas R. se ha dado de baja 27 Mar 202027/03/20 a las 17:19 hrs.2020-03-27 17:19:27
Micael Veas R.
-
Gabriela Valdivieso R. se ha dado de baja 26 Mar 202026/03/20 a las 17:01 hrs.2020-03-26 17:01:26
Gabriela Valdivieso R.